Registros por página:
Ordenar por:
1. Almanak mercantil o Guía de comerciantes
D. D. M. G. (Diego María Gallardo)
- De 1795 a 1807
|
|
2. Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración
Bailly-Baillière, Carlos (m. 1892)-Librería Editorial Bailly-Bailliere e hijos
- Del 1881 al 1911
|
|
3. Anuario almanaque del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración
Bailly-Baillière, Carlos (m. 1892)
- Del 1879 al 1880
|
|
4. El Correo de España (Madrid. 1870)
Labra, Rafael M. de (1840-1918)
- Del n. 1 (13/9/1870) al n. 49 (30/6/1872)
|
|
El Setabiense (m. 1828)
- Del 08/09/1813 al 09/09/1813
|
|
6. Diario crítico general de Sevilla
El Setabiense (m. 1828)
- Del 05/01/1814 al 30/03/1815
|
|
El Setabiense (m. 1828)-Tapia y Núñez de Rendón, Nicolás (1770-1823)
- Del 10/01/1813 al 03/04/1814
|
|
8. Extraordinario de Madrid en Sevilla de este correo
Tapia y Núñez de Rendón, Nicolás (1770-1823)-El Setabiense (m. 1828)
- De 1813 a 1823
|
|
9. Gazeta diaria de Londres en Sevilla
El Setabiense (m. 1828)
- Del 20/09/1813 al 01/10/1813
|
|
Medel, Ramón (m. 1877)
- Del 07/09/1848 al 28/07/1849
|
|
11. La Ilustración popular económica de Valencia
Settier, Joseph M.
- Del 1/1/1880 al 20/12/1882
|
|
El Setabiense (m. 1828)-Tapia y Núñez de Rendón, Nicolás (1770-1823)
- 1813. Del n. 1 al n. 18
|
|
Díaz de la Quintana, Alberto (m. 1911)
- Del 1/6/1886 al 30/8/1886. Del n. 1 al n. 6
|
|
14. Memoria de Hacienda (Secretaría de Hacienda y Crédito Público)
Payno, Manuel (1810-1894)-Lerdo de Tejada, Miguel M.
- De 1855/1856 a 1856/1857
|
|
15. Mercurio gaditano (Reimp. en Sevilla)
El Setabiense (m. 1828)
- 20/05/1814
|
|
Soto Lluch, Manuel (m. 1982)
- Del 31/01/1926 al 15/05/1926
|
|
Soto Lluch, Manuel (m. 1982)
- Del 27/02/1926 al 24/10/1931
|
|
Soto Lluch, Manuel (m. 1982)
- Del 10/07/1921 al 17/01/1926
|
|
19. La Sociedad (Madrid. 1867)
Pérez Rioja, Antonio (m. 1902)
- Del n. 1 (12/10/1867) al n. 26 (4/4/1868)
|
|
Fernández Escobés, A. (m. 1949)-Confederación Nacional del Trabajo (España)
- Del n. 2 (17/7/1937) al n. 61 (14/1/1939)
|